Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Radoslav Momirski (bis 30.06.1972) | 04.09.1919 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Stars (bis 30.06.1977) | 24.06.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Werner Kremer (bis 30.06.1981) | 17.10.1945 | ||||
Klaus Hommrich (bis 30.06.1977) | 17.10.1950 | ||||
Klaus Link (bis 30.06.1973) | 05.06.1948 | ||||
Lothar Pecka (bis 30.06.1973) | 15.01.1949 | ||||
Heinrich Müller (bis 30.06.1973) | 17.01.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Walter Spohr (bis 30.06.1981) | 05.03.1948 | ||||
Raimund Geimer (bis 30.06.1974) | 30.09.1944 | ||||
Reiner Schunk (bis 30.06.1973) | 14.11.1944 | ||||
Hans-Jürgen Kowalczyk (bis 30.06.1973) | 30.03.1949 | ||||
Jürgen Kraus (bis 30.06.1973) | 28.03.1945 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Fuhrmann (bis 30.06.1975) | 28.01.1949 | ||||
Claus Schygulla (bis 30.06.1975) | 30.05.1946 | ||||
Helmut Schuchmann (bis 30.06.1973) | 15.05.1949 | ||||
Robert Pötzschke (bis 30.06.1973) | 28.08.1949 | ||||
Klaus Ondera (bis 30.06.1972) | 04.06.1946 | ||||
Detlef Rosellen (bis 30.06.1972) | 31.10.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 22.05.1972 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.1972 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1972 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.06.1972 00:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.06.1972 00:00 Uhr |
7 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.06.1972 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.06.1972 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.06.1972 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |