Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Slobodan Cendic (ab 01.01.1972) (bis 30.06.1972) | 28.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Horst Grunenberg (bis 30.06.1973) | 19.06.1942 | ||||
Hans Hauser (bis 30.06.1973) | 17.05.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Groß (bis 30.06.1973) | 10.02.1940 | ||||
Ivan Šangulin (bis 30.06.1972) | 20.04.1938 | ||||
Klaus Walleitner (bis 30.06.1972) | 12.09.1947 | ||||
Günter Blume (bis 30.06.1972) | 23.11.1941 | ||||
Joachim Thiel (bis 30.06.1972) | 07.08.1951 | ||||
Detlef Pewestorf (bis 30.06.1972) | 28.09.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Schulz (bis 30.06.1973) | 06.10.1952 | ||||
Bernd Frati (bis 30.06.1973) | 01.06.1945 | ||||
Helmut Nerlinger (bis 30.06.1972) | 27.02.1948 | ||||
Heinz Schönberger (bis 30.06.1972) | 30.12.1949 | ||||
Jonny Egbuono (bis 30.06.1972) | 20.07.1944 | ||||
Georg Jung (bis 30.06.1972) | 04.08.1946 | ||||
Norbert Siegmann (bis 30.06.1972) | 20.05.1953 | ||||
Sturm | |||||
Wulf-Ingo Usbeck (bis 30.06.1973) | 04.11.1943 | ||||
Werner Ipta (bis 30.06.1972) | 18.03.1942 | ||||
Hans Bernrieder (bis 30.06.1972) | 04.11.1941 | ||||
Hans-Jürgen Hecker (bis 30.06.1972) | 29.08.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 22.05.1972 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.05.1972 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1972 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.06.1972 00:00 Uhr |
10 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.06.1972 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.06.1972 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.06.1972 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.06.1972 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |