Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Siegert (bis 30.06.1974) | 08.02.1920 | ||||
Torwart | |||||
Endrick Kaiser (bis 30.06.1974) | 29.04.1947 | ||||
Hans-Jürgen Krumnow (bis 30.06.1974) | 17.02.1943 | ||||
Christoph Schumann (bis 30.06.1973) | 04.09.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Joachim Steinecke (bis 30.06.1974) | 19.11.1952 | ||||
Lothar Schenk (bis 30.06.1974) | 03.10.1948 | ||||
Henry Heidemann (bis 30.06.1974) | 13.10.1945 | ||||
Wolfgang Sakowski (bis 30.06.1974) | 18.09.1953 | ||||
Michael Varbelow (bis 30.06.1973) | 27.12.1946 | ||||
Jörg Hirseland (bis 30.06.1973) | 18.08.1947 | ||||
Hans Langanke (bis 30.06.1973) | 03.10.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Hausmann (bis 30.06.1974) | 04.09.1943 | ||||
Peter Redant (bis 30.06.1974) | 09.11.1944 | ||||
Rainer Hoffmann (bis 30.06.1973) | 14.08.1953 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Schulze (bis 30.06.1974) | 18.02.1954 | ||||
Detlev Szymanek (bis 30.06.1974) | 16.04.1954 | ||||
Bernd Erdmann (bis 30.06.1974) | 23.10.1942 | ||||
Harry Schulz (bis 30.06.1974) | 03.08.1950 | ||||
Jörg Geyer (bis 30.06.1974) | 11.12.1949 | ||||
Norbert Gbur (bis 30.06.1974) | 14.12.1952 | ||||
Michael Kube (bis 30.06.1974) | 19.01.1952 | ||||
Norbert Ivangean (bis 30.06.1973) | 12.10.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.05.1973 00:00 Uhr |
7 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.05.1973 00:00 Uhr |
2 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.06.1973 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.06.1973 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1973 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.06.1973 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.06.1973 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.06.1973 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |