Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Mülhausen (bis 30.06.1974) | 18.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Klaus-Georg Christensen (bis 30.06.1974) | 02.03.1945 | ||||
Benno Larsen (bis 30.06.1974) | 30.09.1949 | ||||
Axel Lange (bis 30.06.1974) | 29.09.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Waack (bis 30.06.1976) | 08.11.1947 | ||||
Harald Münster (bis 30.06.1975) | 25.10.1947 | ||||
Gerd Wieczorkowski (bis 30.06.1974) | 24.07.1948 | ||||
Hartmut Hischer (bis 30.06.1973) | 09.12.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rolf Höfert (bis 30.06.1979) | 08.02.1949 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1975) | 06.08.1949 | ||||
Wolfgang Wellnitz (bis 30.06.1974) | 22.02.1942 | ||||
Alfred Hußner (bis 30.06.1973) | 13.05.1950 | ||||
Sturm | |||||
Horst Neumann (bis 30.06.1979) | 05.11.1952 | ||||
Ulrich Schulz (bis 31.10.1974) | 11.11.1946 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1974) | 27.11.1953 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1974) | 11.08.1951 | ||||
Walter Dobberkau (bis 30.06.1974) | 13.02.1949 | ||||
Werner Greth (bis 30.06.1973) | 17.06.1951 | ||||
Siegfried Bronnert (ab 01.01.1973) (bis 30.06.1973) | 06.09.1944 | ||||
Reinhard Löffler (bis 30.06.1973) | 22.02.1942 | ||||
Siegfried Beyer (bis 30.06.1973) | 18.07.1943 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 23.05.1973 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.1973 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.05.1973 00:00 Uhr |
2 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.06.1973 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1973 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.06.1973 00:00 Uhr |
4 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.1973 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.06.1973 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |