Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erwin Türk (bis 30.06.1973) | 12.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Werner Kamper (bis 30.06.1976) | 14.08.1943 | ||||
Rainer Schowe (bis 30.06.1974) | 05.11.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.1980) | 15.09.1948 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 03.09.1949 | ||||
Jürgen Wohlgemuth (bis 30.06.1977) | 13.10.1947 | ||||
Lothar Lazar (bis 30.06.1976) | 20.05.1947 | ||||
Friedhelm Holtgrave (bis 30.06.1973) | 14.07.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlev Hegekötter (bis 30.06.1980) | 06.01.1951 | ||||
Hannes Kaumkötter (bis 30.06.1976) | 14.02.1949 | ||||
Charly Tripp (bis 31.12.1974) | 03.02.1944 | ||||
Jimmy Hartwig (ab 01.01.1973) (bis 30.06.1974) | 05.10.1954 | ||||
Hans-Jürgen Baake (bis 30.06.1974) | 02.03.1954 | ||||
Gerhard Elfert (bis 30.06.1973) | 06.09.1942 | ||||
Leo Lammert (bis 30.06.1973) | 02.11.1950 | ||||
Reinhard Wasner (bis 30.06.1973) | 15.01.1945 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Haase (bis 30.06.1974) | 01.03.1947 | ||||
Günter Knoblich (bis 30.06.1974) | 12.09.1953 | ||||
Karl-Heinz Leufgen (bis 30.06.1973) | 27.01.1947 | ||||
Günter Karbowiak (bis 30.06.1973) | 05.03.1949 | ||||
Burkhard Segler (bis 30.06.1973) | 05.03.1951 | ||||
Hartmut Westholt (ab 01.01.1973) (bis 30.06.1973) | 22.09.1947 | ||||
Volker Graul (bis 31.12.1972) | 18.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 23.05.1973 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.1973 00:00 Uhr |
5 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.05.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.06.1973 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1973 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.06.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.1973 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.06.1973 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |