Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Tilkowski (bis 30.06.1976) | 12.07.1935 | ||||
Torwart | |||||
Paul Hesselbach (bis 30.06.1976) | 06.07.1951 | ||||
Gerhard Neef (bis 30.06.1975) | 30.12.1946 | ||||
Walter Spangler (bis 30.09.1974) | 14.10.1952 | ||||
Herbert Schweers (bis 30.06.1974) | 26.12.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Rüsing (bis 30.06.1977) | 03.06.1946 | ||||
Rudolf Sturz (bis 30.06.1977) | 18.11.1952 | ||||
Kurt Geinzer (bis 30.06.1977) | 03.07.1948 | ||||
Rudolf Hannakampf (bis 30.06.1977) | 22.10.1948 | ||||
Dietmar Schabacker (bis 30.06.1975) | 26.01.1949 | ||||
Harald Schuster (bis 30.06.1974) | 24.02.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Slobodan Petrovic (bis 30.06.1979) | 02.10.1948 | ||||
Jan Majkowski (bis 30.06.1977) | 20.10.1952 | ||||
Max Müller (bis 30.06.1974) | 21.10.1949 | ||||
Walter Müller (bis 30.06.1974) | 30.06.1945 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Steuerwald (bis 30.06.1975) | 26.02.1956 | ||||
Albert Bittlmayer (bis 03.10.1974) | 08.11.1952 | ||||
Dieter Nüssing (bis 30.06.1974) | 15.08.1949 | ||||
Günther Michl (bis 30.06.1974) | 30.05.1950 | ||||
Peter Geyer (bis 30.06.1974) | 11.12.1952 | ||||
Klaus-Dieter Bone (bis 30.06.1974) | 09.08.1954 | ||||
Sepp Brunner (bis 30.06.1974) | 25.01.1949 | ||||
Klaus Nahlik (bis 30.06.1974) | 01.05.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.05.1974 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.05.1974 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.05.1974 00:00 Uhr |
9 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1974 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1974 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |