Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Binkert (bis 30.06.1974) | 03.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Sauer (bis 30.06.1979) | 16.12.1949 | ||||
Jürgen Muche (bis 30.06.1975) | 27.03.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Ernst Traser (ab 12.11.1973) (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 | ||||
Egon Schmitt (bis 30.06.1982) | 12.11.1948 | ||||
Albert Kempf (bis 30.06.1976) | 18.05.1945 | ||||
Gerd Steffen (bis 30.06.1975) | 08.10.1952 | ||||
Gerd Peehs (bis 30.06.1974) | 21.01.1942 | ||||
Anton Jungfleisch (bis 30.06.1974) | 20.09.1943 | ||||
Heribert Becker (bis 30.06.1974) | 27.09.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Traser (ab 12.11.1973) (bis 30.06.1981) | 04.01.1953 | ||||
Dieter Finkler (bis 30.06.1977) | 10.11.1952 | ||||
Ralf Schmitt (bis 30.06.1974) | 19.01.1953 | ||||
Erich Hermesdorf (bis 30.06.1974) | 12.11.1944 | ||||
Kunibert Scholl (bis 30.06.1974) | 28.02.1949 | ||||
Sturm | |||||
Frank Holzer (bis 30.06.1976) | 05.03.1953 | ||||
Hans-Joachim Schellberg (bis 30.06.1975) | 02.11.1947 | ||||
Karlheinz Hähnchen (bis 30.06.1975) | 15.06.1952 | ||||
Peter Lübeke (bis 30.06.1975) | 26.11.1952 | ||||
Werner Thelen (bis 30.06.1974) | 08.07.1947 | ||||
Norbert Lehder (bis 30.06.1974) | 24.08.1953 | ||||
Hans-Werner Lamour (bis 30.06.1974) | 28.09.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.05.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.05.1974 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1974 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.06.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1974 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |