Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erwin Türk (bis 06.05.1975) | 12.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Willi Ertz (bis 30.06.1981) | 28.05.1943 | ||||
Karl-Heinz Schröder (bis 30.06.1975) | 11.04.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Heß (bis 30.06.1977) | 11.03.1942 | ||||
Reiner Brinsa (bis 30.06.1976) | 01.08.1952 | ||||
Heinz Histing (bis 30.06.1976) | 14.09.1950 | ||||
Klaus Bischoff (bis 30.06.1975) | 23.11.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Henkes (bis 30.06.1981) | 02.05.1949 | ||||
Hans-Werner Eichhorn (bis 30.06.1979) | 25.08.1948 | ||||
Gerd Schley (bis 30.06.1975) | 13.09.1949 | ||||
Peter Bellaire (bis 30.06.1975) | 08.10.1949 | ||||
Peter Drenks (bis 30.06.1975) | 24.01.1950 | ||||
Hans-Günter Müller (bis 30.06.1975) | 30.03.1949 | ||||
Rainer Reuther (bis 30.06.1975) | 08.12.1949 | ||||
Paul Bajlitz (bis 31.08.1974) | 26.12.1951 | ||||
Sturm | |||||
Ludwig Lang (bis 30.06.1977) | 09.02.1946 | ||||
Horst Schauß (bis 30.06.1975) | 06.11.1945 | ||||
Jürgen Pontes (bis 30.06.1974) | 27.07.1947 | ||||
Günter Jung (bis 30.06.1974) | 13.09.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.05.1974 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.06.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |