Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Knefler (bis 30.06.1974) | 05.09.1923 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 21.03.1979) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Franke (bis 30.06.1985) | 12.02.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Franz Merkhoffer (bis 30.06.1984) | 29.11.1946 | ||||
Reiner Hollmann (bis 30.06.1984) | 30.09.1949 | ||||
Friedhelm Haebermann (bis 30.06.1979) | 24.07.1946 | ||||
Wolfgang Grzyb (bis 30.06.1978) | 29.07.1940 | ||||
Hans-Jürgen Hellfritz (bis 30.06.1976) | 25.09.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dietmar Erler (bis 30.06.1981) | 07.04.1947 | ||||
Wolfgang Dremmler (bis 30.06.1979) | 12.07.1954 | ||||
Jürgen Weber (bis 30.06.1975) | 29.06.1944 | ||||
Eberhard Haun (bis 30.06.1975) | 01.10.1949 | ||||
Allan Michaelsen (bis 30.06.1974) | 02.11.1947 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Gersdorff (ab 01.11.1973) (bis 30.11.1976) | 18.11.1946 | ||||
Hartmut Konschal (bis 30.06.1976) | 02.04.1953 | ||||
Ludwig Bründl (bis 30.06.1976) | 23.11.1946 | ||||
Jaro Deppe (bis 30.06.1976) | 10.04.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1974 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.05.1974 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.06.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |