Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Milovan Beljin (bis 30.06.1975) | 07.09.1936 | ||||
Torwart | |||||
Hans Hauser (bis 30.06.1975) | 17.05.1949 | ||||
Georg Mögele (bis 30.06.1975) | 30.01.1940 | ||||
Abwehr | |||||
Heiner Schuhmann (bis 30.06.1978) | 04.11.1948 | ||||
Klaus Walleitner (ab 01.10.1973) (bis 30.06.1976) | 12.09.1947 | ||||
Claus Brandmair (bis 30.06.1976) | 21.05.1953 | ||||
Alwin Fink (bis 30.06.1976) | 12.01.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Haug (bis 30.06.1978) | 24.12.1949 | ||||
Herbert Höbusch (bis 30.06.1977) | 29.01.1949 | ||||
Klaus Vöhringer (bis 30.06.1977) | 01.06.1951 | ||||
Helmut Haller (bis 30.06.1976) | 21.07.1939 | ||||
Georg Schnurrer (bis 30.06.1976) | 04.02.1952 | ||||
Walter Schwab (bis 30.06.1974) | 05.10.1944 | ||||
Sturm | |||||
Hans Jörg (bis 30.06.1981) | 04.11.1950 | ||||
Edgar Schneider (ab 16.11.1973) (bis 30.06.1978) | 17.08.1949 | ||||
Karl Obermeier (bis 30.06.1977) | 08.09.1949 | ||||
Erich Weixler (bis 30.06.1975) | 27.09.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1974 00:00 Uhr |
4 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1974 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |