Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Mülhausen (bis 30.06.1974) | 18.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Klaus-Georg Christensen (bis 30.06.1974) | 02.03.1945 | ||||
Benno Larsen (bis 30.06.1974) | 30.09.1949 | ||||
Axel Lange (bis 30.06.1974) | 29.09.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Waack (bis 30.06.1976) | 08.11.1947 | ||||
Harald Münster (bis 30.06.1975) | 25.10.1947 | ||||
Frank Pätzold (bis 30.06.1975) | 09.04.1953 | ||||
Gerd Wieczorkowski (bis 30.06.1974) | 24.07.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rolf Höfert (bis 30.06.1979) | 08.02.1949 | ||||
Wolfgang Kampf (bis 30.06.1976) | 06.05.1949 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1975) | 06.08.1949 | ||||
Hermann Bredenfeld (bis 30.06.1975) | 03.11.1947 | ||||
Wolfgang Wellnitz (bis 30.06.1974) | 22.02.1942 | ||||
Sturm | |||||
Horst Neumann (bis 30.06.1979) | 05.11.1952 | ||||
Ulrich Schulz (bis 31.10.1974) | 11.11.1946 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1974) | 27.11.1953 | ||||
Siegfried Köstler (bis 30.06.1974) | 15.12.1950 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1974) | 11.08.1951 | ||||
Walter Dobberkau (bis 30.06.1974) | 13.02.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.05.1974 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1974 00:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.05.1974 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1974 00:00 Uhr |
4 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.06.1974 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |