Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Basikow (bis 30.06.1974) | 12.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Peter Scholich (bis 30.06.1976) | 24.09.1944 | ||||
Uwe Todten (bis 30.06.1975) | 28.01.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Ingo Krüger (bis 30.06.1980) | 26.02.1951 | ||||
Peter Bien (bis 30.06.1979) | 28.02.1951 | ||||
Wolfgang Hansen (bis 30.06.1977) | 29.09.1948 | ||||
Robert Hemfler (bis 30.06.1976) | 15.08.1947 | ||||
Bernd Sobeck (bis 30.06.1975) | 06.03.1943 | ||||
Dieter Pannewitz (bis 30.06.1974) | 15.01.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Reinhard Lindner (bis 30.06.1981) | 26.03.1945 | ||||
Michael Müller (bis 30.06.1980) | 28.10.1944 | ||||
Rainer Liedtke (bis 30.06.1980) | 29.09.1950 | ||||
Hans-Peter Mielke (bis 30.06.1980) | 30.11.1951 | ||||
Hans-Joachim Altendorff (bis 30.06.1975) | 22.12.1940 | ||||
Manfred Schwarze (bis 30.06.1974) | 28.03.1950 | ||||
Sturm | |||||
Horst Lunenburg (bis 30.06.1977) | 18.01.1943 | ||||
Wolfgang John (bis 30.11.1975) | 14.01.1945 | ||||
Thomas Serno (bis 30.06.1974) | 13.02.1955 | ||||
Erwin Borchardt (bis 30.06.1974) | 07.07.1953 | ||||
Joachim Hägler (bis 30.06.1974) | 06.10.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.05.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.05.1974 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.05.1974 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.05.1974 00:00 Uhr |
9 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.06.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1974 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |