Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pál Csernai (bis 30.06.1981) | 21.10.1932 | ||||
Rudolf Schießl (bis 30.09.1975) | 27.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Rolf Kirsch (bis 30.06.1977) | 27.06.1944 | ||||
Dieter Gust (ab 01.05.1975) (bis 30.06.1976) | 21.03.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Werner Strunk (bis 30.06.1977) | 07.10.1952 | ||||
Jochen Falke (ab 01.05.1975) (bis 30.06.1976) | 23.06.1956 | ||||
Werner Laudage (ab 01.05.1975) (bis 30.06.1976) | 07.08.1953 | ||||
Max Pleikies (bis 30.06.1976) | 24.03.1945 | ||||
Bernd Dirscherl (bis 30.06.1975) | 28.02.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Fritz Göbel (ab 01.05.1975) (bis 30.06.1978) | 29.05.1950 | ||||
Wolfgang Hipp (bis 30.06.1978) | 16.07.1952 | ||||
Rudi Murmann (bis 30.06.1977) | 31.01.1947 | ||||
Reinhard Kienle (ab 01.05.1975) (bis 30.06.1977) | 18.07.1949 | ||||
Richard Ziegelmüller (ab 01.05.1975) (bis 30.06.1976) | 28.08.1950 | ||||
Sturm | |||||
Hans Düren (bis 30.06.1979) | 26.04.1948 | ||||
Jürgen Zitzer (ab 01.05.1975) (bis 30.06.1977) | 03.02.1952 | ||||
Hans Eippert (bis 30.06.1977) | 02.12.1945 | ||||
Lothar Reiff (bis 30.06.1975) | 12.04.1954 | ||||
Kurt Hohloch (ab 01.05.1975) (bis 30.06.1975) | 18.03.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 17.05.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 19.05.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.05.1975 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 29.05.1975 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.1975 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.06.1975 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |