Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Kietzmann (bis 28.11.1976) | 02.03.1942 | ||||
Torwart | |||||
Joachim Diehl (bis 30.06.1980) | 01.12.1949 | ||||
Michael Maaß (bis 30.06.1976) | 02.07.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Dickkopf (bis 30.06.1978) | 07.02.1952 | ||||
Ingo Eismann (bis 30.06.1978) | 26.01.1948 | ||||
Siegfried Otte (bis 30.06.1978) | 06.12.1948 | ||||
Wolfgang Matz (bis 30.06.1976) | 15.04.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus-Dieter Schäfer (bis 30.06.1982) | 14.01.1952 | ||||
Manfred Mattes (bis 30.07.1981) | 01.05.1952 | ||||
Dieter Winter (bis 30.06.1981) | 17.04.1954 | ||||
Ronald Feuerhahn (bis 30.06.1978) | 26.02.1953 | ||||
Jürgen Dudda (bis 30.06.1977) | 06.01.1952 | ||||
Karl-Heinz Borutta (bis 30.06.1977) | 26.12.1948 | ||||
Wilfried Kemmer (bis 30.06.1977) | 20.11.1943 | ||||
Edwin Meyer (bis 30.06.1977) | 05.02.1952 | ||||
Sturm | |||||
Ralph Speh (bis 30.06.1981) | 28.02.1951 | ||||
Wolfgang Wallek (bis 30.06.1977) | 06.04.1950 | ||||
Wolf-Rüdiger Krause (bis 30.06.1976) | 07.09.1944 | ||||
Fredi Rotermund (bis 30.06.1976) | 20.08.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.05.1976 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 07.06.1976 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.06.1976 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |