Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Abadschiew (bis 30.06.1976) | 03.07.1934 | ||||
Torwart | |||||
Willi Ertz (bis 30.06.1981) | 28.05.1943 | ||||
Jürgen Muche (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1979) | 27.03.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Alt (bis 30.06.1977) | 05.08.1954 | ||||
Norbert Heß (bis 30.06.1977) | 11.03.1942 | ||||
Reiner Brinsa (bis 30.06.1976) | 01.08.1952 | ||||
Heinz Histing (bis 30.06.1976) | 14.09.1950 | ||||
Leibrock (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1976) | |||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Henkes (bis 30.06.1981) | 02.05.1949 | ||||
Hans-Werner Eichhorn (bis 30.06.1979) | 25.08.1948 | ||||
Hans-Jürgen Schindler (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1979) | 21.05.1955 | ||||
Josef Johann (bis 30.06.1976) | 17.06.1951 | ||||
Bernd Wilhelm (bis 30.06.1976) | 20.09.1954 | ||||
Hoffmann (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1976) | |||||
Sturm | |||||
Ludwig Lang (bis 30.06.1977) | 09.02.1946 | ||||
Rainer Gluding (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1976) | |||||
Hans-Jürgen Wissig (bis 30.06.1976) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 27.05.1976 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.05.1976 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.06.1976 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1976 00:00 Uhr |
4 : 4 |
Schema Vergleich |