Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Geulich (bis 30.06.1976) | 02.02.1943 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Schröder (bis 30.06.1978) | 11.04.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Veit (bis 30.06.1982) | 12.08.1953 | ||||
Erwin Zimmer (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1982) | 17.10.1952 | ||||
August Basten (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1977) | 03.08.1952 | ||||
Helmut Zöllner (bis 30.06.1977) | 14.05.1949 | ||||
Bleidt (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1976) | |||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Riemann (bis 30.06.1979) | 18.11.1949 | ||||
Wolfgang Tullius (bis 30.06.1978) | 18.09.1951 | ||||
Elmar Geirsson (bis 30.06.1977) | 25.07.1948 | ||||
Hans Redwanz (bis 30.06.1977) | 12.04.1950 | ||||
Sturm | |||||
Elmar Frank (bis 30.06.1978) | 29.09.1948 | ||||
Elmar Frank (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1977) | 29.09.1948 | ||||
Norbert Lehder (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1977) | 24.08.1953 | ||||
Brand (ab 01.05.1976) (bis 30.06.1976) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.05.1976 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 27.05.1976 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1976 00:00 Uhr |
4 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 17.06.1976 00:00 Uhr |
5 : 4 |
Schema Vergleich |