Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Schmal (bis 30.06.1976) | 12.12.1939 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Strohfuß (bis 30.06.1982) | 22.11.1953 | ||||
Gerhard Christ (bis 30.06.1978) | 29.10.1956 | ||||
Udo Böhs (bis 30.06.1976) | 15.08.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Walfried Günther (bis 30.06.1987) | 28.12.1955 | ||||
Harald Röhrenbeck (bis 30.06.1983) | |||||
Heiner Schmieh (bis 30.06.1982) | 15.10.1947 | ||||
Volker Radtke (bis 30.06.1978) | 04.08.1945 | ||||
Bernd Fetkenheuer (bis 30.06.1976) | 26.06.1947 | ||||
Lothar Jäger (bis 30.06.1976) | 19.04.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Klag (bis 30.06.1985) | 05.04.1952 | ||||
Klaus Spannenkrebs (bis 30.06.1979) | 02.07.1952 | ||||
Gerd Dier (bis 30.06.1979) | 07.04.1949 | ||||
Rolf Löb (bis 30.06.1979) | 08.10.1953 | ||||
Jürgen Nachtmann (bis 31.10.1977) | 22.09.1954 | ||||
Horst Renger (bis 30.06.1976) | 11.03.1950 | ||||
Sturm | |||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1977) | 13.11.1954 | ||||
Werner Rauch (bis 30.06.1977) | 20.11.1956 | ||||
Alfred Volk (bis 30.06.1976) | 04.07.1953 | ||||
Karl-Heinz Eckert (bis 30.06.1976) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.05.1976 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.05.1976 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.06.1976 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 17.06.1976 00:00 Uhr |
5 : 4 |
Schema Vergleich |