Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Hilpert (bis 10.12.1977) | 03.01.1944 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Giese (bis 30.06.1981) | 08.04.1958 | ||||
Ulrich Greifenberg (bis 30.06.1979) | 23.02.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Schäfer (bis 30.06.1981) | 24.10.1948 | ||||
Adalbert Grzelak (bis 30.06.1980) | 03.01.1956 | ||||
Klaus Seiler (bis 30.06.1980) | 13.01.1950 | ||||
Hans Vogelsang (bis 30.06.1979) | 31.10.1956 | ||||
Karl-Heinz Zerbrock (bis 30.06.1979) | 16.09.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wilfried Holtkamp (bis 30.06.1981) | 30.09.1953 | ||||
Klaus Bergter (bis 30.06.1980) | 11.04.1953 | ||||
Josef Votava (bis 30.06.1980) | 17.12.1954 | ||||
Rainer Joachimsmeier (bis 30.06.1979) | 23.12.1956 | ||||
Helmut Reiners (bis 30.06.1978) | 07.07.1951 | ||||
Klaus Schmidt (bis 30.06.1978) | 15.06.1950 | ||||
Sturm | |||||
Elmar Jürgens (bis 30.06.1978) | 13.10.1954 | ||||
Lothar Zerbe (bis 30.06.1978) | 21.11.1950 | ||||
Wolfgang Schmitt (bis 30.06.1977) | 27.04.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.05.1977 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.06.1977 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 06.06.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.06.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.06.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |