Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Gawliczek (bis 30.06.1978) | 02.02.1919 | ||||
Torwart | |||||
Karl Armbrust (bis 30.06.1982) | 21.08.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Heinrich Schnitzer (bis 30.06.1981) | 01.09.1949 | ||||
Uli Bruder (bis 30.06.1980) | 30.01.1953 | ||||
Dieter Hug (bis 30.06.1980) | 13.12.1953 | ||||
Peter Karvouniaris (bis 30.06.1980) | 11.04.1955 | ||||
Dieter Steinwarz (bis 30.06.1980) | 02.09.1948 | ||||
Fritz Treuheit (bis 30.06.1977) | 19.02.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz-Dieter Derigs (bis 30.06.1985) | 19.10.1953 | ||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1982) | 21.12.1955 | ||||
Bernd Vogtmann (bis 30.06.1981) | 08.04.1949 | ||||
Alfred Metzler (bis 30.06.1980) | 29.04.1951 | ||||
Bernd Stobeck (bis 30.06.1980) | 27.03.1951 | ||||
Karl-Heinz Bente (bis 30.06.1979) | 13.09.1941 | ||||
Sturm | |||||
Hans-Peter Widmann (bis 30.06.1980) | 01.05.1955 | ||||
Draza Matic (bis 30.06.1977) | 01.06.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.05.1977 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 19.05.1977 00:00 Uhr |
6 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.05.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.05.1977 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 30.05.1977 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.06.1977 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |