Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pál Csernai (bis 30.06.1981) | 21.10.1932 | ||||
Fred Hoffmann (bis 30.06.1977) | 10.06.1918 | ||||
Torwart | |||||
Joachim Grüninger (bis 30.06.1978) | 07.07.1951 | ||||
Rolf Kirsch (bis 30.06.1977) | 27.06.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann Lang (bis 30.06.1980) | 30.04.1954 | ||||
Roland Boley (bis 30.06.1979) | 13.03.1958 | ||||
Ulrich Eimüllner (bis 30.06.1977) | 12.05.1949 | ||||
Werner Strunk (bis 30.06.1977) | 07.10.1952 | ||||
Otis Nachbar (bis 30.06.1977) | 06.08.1954 | ||||
Uli Röhm (bis 30.06.1977) | 28.03.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Fritz Göbel (bis 30.06.1978) | 29.05.1950 | ||||
Wolfgang Hipp (bis 30.06.1978) | 16.07.1952 | ||||
Rudi Murmann (bis 30.06.1977) | 31.01.1947 | ||||
Reinhard Kienle (bis 30.06.1977) | 18.07.1949 | ||||
Robert Piller (bis 30.06.1977) | 02.07.1950 | ||||
Gerd Efferenn (bis 30.06.1977) | 16.06.1949 | ||||
Walter Güntner (bis 30.06.1977) | 06.08.1948 | ||||
Sturm | |||||
Hans Düren (bis 30.06.1979) | 26.04.1948 | ||||
Robert Lühr (bis 30.06.1978) | 20.09.1949 | ||||
Hans Rahn (bis 30.06.1978) | 09.10.1953 | ||||
Jürgen Zitzer (bis 30.06.1977) | 03.02.1952 | ||||
Hans Eippert (bis 30.06.1977) | 02.12.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.05.1977 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 19.05.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.05.1977 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.05.1977 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 30.05.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.06.1977 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |