Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Kern (ab 01.06.1977) (bis 26.05.1978) | 23.02.1946 | ||||
Bernd Hoss (ab 15.11.1976) (bis 31.05.1977) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Strohfuß (bis 30.06.1982) | 22.11.1953 | ||||
Thomas Zander (bis 31.12.1978) | 10.08.1951 | ||||
Gerhard Christ (bis 30.06.1978) | 29.10.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Walfried Günther (bis 30.06.1987) | 28.12.1955 | ||||
Harald Röhrenbeck (bis 30.06.1983) | |||||
Heiner Schmieh (bis 30.06.1982) | 15.10.1947 | ||||
Hans-Dieter Seelmann (bis 30.06.1979) | 18.09.1952 | ||||
Volker Radtke (bis 30.06.1978) | 04.08.1945 | ||||
Eduard Rech (bis 30.06.1977) | 04.04.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Lubanski (bis 30.06.1986) | 08.08.1948 | ||||
Peter Klag (bis 30.06.1985) | 05.04.1952 | ||||
Norbert Starzak (bis 30.06.1981) | 27.08.1950 | ||||
Klaus Spannenkrebs (bis 30.06.1979) | 02.07.1952 | ||||
Gerd Dier (bis 30.06.1979) | 07.04.1949 | ||||
Rolf Löb (bis 30.06.1979) | 08.10.1953 | ||||
Jürgen Nachtmann (bis 31.10.1977) | 22.09.1954 | ||||
Sturm | |||||
Walter Schuberth (bis 30.06.1979) | 01.04.1950 | ||||
Werner Seubert (bis 10.01.1979) | 23.01.1950 | ||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1977) | 13.11.1954 | ||||
Werner Rauch (bis 30.06.1977) | 20.11.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 19.05.1977 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.05.1977 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 09.06.1977 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.06.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |