Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Luttrop (bis 30.06.1979) | 28.10.1933 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Gehlisch (bis 30.06.1978) | |||||
Torwart | |||||
Reinhard Biermann (bis 30.06.1987) | 12.11.1950 | ||||
Dietmar Wiese (bis 30.06.1980) | 03.05.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Wieczorek (bis 30.06.1987) | 23.02.1953 | ||||
Norbert Höhmann (bis 30.06.1982) | 22.05.1952 | ||||
Roland Kosien (bis 30.06.1980) | 25.09.1953 | ||||
Günter Gehlisch (bis 30.06.1978) | |||||
Kandula (bis 30.06.1978) | |||||
Mittelfeld | |||||
Detlef Mikolajczak (bis 30.06.1987) | 15.04.1964 | ||||
Jürgen Mauthe (bis 30.06.1982) | 04.01.1950 | ||||
Ingo Peter (bis 30.06.1980) | 23.10.1951 | ||||
Hans-Jürgen Oehler (bis 30.06.1980) | 15.07.1955 | ||||
Schröter (bis 30.06.1978) | |||||
Schumacher (bis 30.06.1978) | |||||
Sturm | |||||
Norbert Lücke (bis 30.06.1987) | 22.10.1950 | ||||
Eckehard Eigenwillig (bis 30.06.1980) | 14.04.1955 | ||||
Hans-Jürgen Kuchta (bis 30.06.1979) | 04.03.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.05.1978 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.1978 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1978 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.06.1978 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.06.1978 00:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.06.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |