Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Imre Farkasinszky (ab 05.03.1978) (bis 02.12.1978) | 02.09.1924 | ||||
Radoslav Momirski (bis 28.02.1978) | 04.09.1919 | ||||
Torwart | |||||
Joachim Diehl (bis 30.06.1980) | 01.12.1949 | ||||
Frank Kloppstein (bis 30.06.1980) | |||||
Abwehr | |||||
Gerd Kuhlmeyer (bis 30.06.1982) | 25.09.1952 | ||||
Peter Bengsch (bis 30.06.1980) | 24.05.1954 | ||||
Helmut Oschmann (bis 30.06.1980) | 13.01.1954 | ||||
Karl-Heinz Dickkopf (bis 30.06.1978) | 07.02.1952 | ||||
Ingo Eismann (bis 30.06.1978) | 26.01.1948 | ||||
Siegfried Otte (bis 30.06.1978) | 06.12.1948 | ||||
Reinhard Groß (bis 30.06.1978) | |||||
Mittelfeld | |||||
Peter Ament (bis 30.06.1989) | 24.11.1957 | ||||
Klaus-Dieter Schäfer (bis 30.06.1982) | 14.01.1952 | ||||
Manfred Mattes (bis 30.07.1981) | 01.05.1952 | ||||
Dieter Winter (bis 30.06.1981) | 17.04.1954 | ||||
Ronald Feuerhahn (bis 30.06.1978) | 26.02.1953 | ||||
Sturm | |||||
Ralph Speh (bis 30.06.1981) | 28.02.1951 | ||||
Holger Busse (bis 30.06.1980) | 18.02.1949 | ||||
Bernd Krumbein (bis 30.06.1979) | 01.08.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.05.1978 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1978 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.06.1978 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.06.1978 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.06.1978 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |