Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Hülß (bis 30.06.1980) | 05.09.1938 | ||||
Torwart | |||||
Arno Hand (bis 30.06.1978) | |||||
Günther Martin (bis 30.06.1978) | 14.01.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Herwart Koppenhöfer (bis 30.06.1982) | 25.05.1946 | ||||
Rainer Krönung (bis 30.06.1980) | |||||
Harald Kiss (bis 30.06.1980) | |||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Joachim Krämer (bis 30.06.1982) | 01.10.1953 | ||||
Franz-Peter März (bis 30.06.1982) | 14.07.1952 | ||||
Werner Orf (bis 30.06.1980) | 07.05.1957 | ||||
Willi Reichert (bis 30.06.1980) | 11.10.1953 | ||||
Rudolf Collet (bis 30.06.1979) | 20.08.1958 | ||||
Wilfried Eifinger (bis 30.06.1978) | |||||
Karl-Heinz Schäfer (bis 30.06.1978) | 04.01.1954 | ||||
Dietmar Schiminski (bis 30.06.1978) | |||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mähn (bis 30.06.1983) | 26.10.1960 | ||||
Manfred Nimführ (bis 30.06.1982) | 26.02.1952 | ||||
Gerhard Bopp (bis 30.06.1980) | 06.01.1949 | ||||
Alfred Oehrlein (bis 30.06.1979) | 03.11.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 15.05.1978 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.05.1978 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 25.05.1978 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.05.1978 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |