Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Gerhard Welz (bis 30.06.1983) | 01.02.1945 | ||||
Klaus Schmidt (bis 30.06.1983) | 09.01.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Brocker (bis 30.06.1986) | 21.09.1958 | ||||
Gerd Wirtz (bis 30.06.1986) | 26.04.1958 | ||||
Ralf Quabeck (bis 30.06.1985) | 30.09.1958 | ||||
Uwe Brock (bis 30.06.1983) | 27.07.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Hörstgen (bis 30.06.1988) | 18.08.1958 | ||||
Horst-Franz Degen (bis 30.06.1986) | 07.11.1954 | ||||
Hans-Jürgen Wloka (bis 30.06.1985) | 12.09.1951 | ||||
Dieter Allig (bis 30.06.1985) | 06.08.1959 | ||||
Dieter Bartel (bis 30.06.1984) | 15.10.1951 | ||||
Jürgen Suchanek (bis 30.06.1983) | 24.03.1955 | ||||
Lothar Schneider (bis 30.06.1983) | 03.12.1953 | ||||
Sturm | |||||
Burkhard Segler (bis 30.06.1985) | 05.03.1951 | ||||
Norbert Runge (bis 30.06.1985) | 08.07.1956 | ||||
Rainer Jakobs (bis 30.06.1985) | 01.02.1957 | ||||
Joachim Herbst (bis 30.06.1983) | 25.08.1959 | ||||
Detlev Szymanek (bis 30.06.1983) | 16.04.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 29.05.1983 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.06.1983 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.06.1983 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1983 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.06.1983 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.06.1983 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |