Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Klaus Scherer (bis 30.06.1990) | 01.07.1958 | ||||
Ferdinand Schwartz (bis 30.06.1984) | 24.11.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Lebong (bis 30.06.1989) | 26.02.1962 | ||||
Tom Dooley (bis 30.06.1988) | 12.05.1961 | ||||
Kay Friedmann (bis 30.06.1986) | 15.05.1963 | ||||
Jesper Petersen (bis 30.06.1986) | 02.04.1951 | ||||
Heinz Histing (bis 30.06.1984) | 14.09.1950 | ||||
Jörg Marcinkowski (bis 30.06.1984) | 08.08.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Mörsdorf (bis 30.06.1988) | 12.08.1956 | ||||
Frank Niederländer (bis 30.06.1986) | 25.03.1960 | ||||
Günther Tilk (bis 30.06.1986) | 14.03.1955 | ||||
Gerd Schwickert (bis 30.06.1986) | 14.08.1949 | ||||
Aron Schöpfer (bis 30.06.1984) | 12.12.1960 | ||||
Stefan Schehl (bis 30.06.1984) | 14.09.1962 | ||||
Dieter Simon (bis 30.06.1984) | 25.07.1962 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Freiler (bis 30.06.1988) | 02.05.1966 | ||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 | ||||
Stefan Drumm (bis 30.06.1985) | 27.02.1964 | ||||
Dietmar Fritzsche (bis 30.06.1985) | 28.11.1960 | ||||
Karl Dubois (bis 30.06.1984) | 11.05.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.05.1984 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 31.05.1984 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.06.1984 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.06.1984 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.06.1984 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.06.1984 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |