Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Tartemann (bis 30.06.1986) | 06.05.1945 | ||||
Siegfried Melzig (bis 30.06.1985) | 12.07.1940 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Nigbur (bis 30.06.1985) | 08.05.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Pusch (bis 30.06.1991) | 30.01.1962 | ||||
Oliver Koch (bis 30.06.1990) | 02.10.1963 | ||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.1988) | 26.11.1959 | ||||
Mátyás Jurácsik (bis 30.06.1987) | 01.10.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dirk Helmig (bis 31.12.1990) | 03.05.1965 | ||||
Detlef Laibach (bis 30.06.1989) | 25.11.1959 | ||||
Michael Korb (bis 30.06.1987) | 17.08.1963 | ||||
Uwe Kober (bis 30.06.1985) | 24.04.1961 | ||||
Dieter Suchanek (bis 30.06.1985) | 07.09.1952 | ||||
Sturm | |||||
Michael Pröpper (bis 30.06.1988) | 30.01.1960 | ||||
Thomas Lander (bis 30.06.1985) | 22.08.1957 | ||||
Neven Rudić (bis 30.06.1985) | 14.04.1958 | ||||
Jürgen Nabrotzki (bis 30.06.1985) | 26.12.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.05.1985 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1985 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 06.06.1985 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.06.1985 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1985 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.06.1985 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.06.1985 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.06.1985 00:00 Uhr |
7 : 0 |
Schema Vergleich |