Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erhard Ahmann (bis 13.08.1985) | 21.05.1941 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Gellrich (bis 30.06.1994) | 12.09.1964 | ||||
Andreas Helmer (bis 30.06.1990) | 25.02.1966 | ||||
Neale Marmon (bis 30.06.1989) | 21.04.1961 | ||||
Ulf Metschies (bis 30.06.1988) | 22.09.1963 | ||||
Günter Eymold (bis 30.06.1987) | 17.04.1959 | ||||
Oskar Bauer (bis 30.06.1987) | 24.09.1956 | ||||
Willi Brocks (bis 30.06.1987) | 01.01.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Heskamp (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Stefan Holze (bis 30.06.1989) | 14.05.1966 | ||||
Michael Kalkbrenner (bis 30.06.1988) | 01.07.1956 | ||||
Frank Bohne (bis 30.06.1987) | 22.08.1964 | ||||
Jochen Goll (bis 30.06.1985) | 11.02.1955 | ||||
Sturm | |||||
Paul Linz (bis 30.06.1988) | 04.01.1956 | ||||
Gerd Grau (bis 30.06.1988) | 19.07.1960 | ||||
Ralf Feuerstein (bis 30.06.1987) | 16.06.1963 | ||||
Paul Jaschke (bis 31.12.1986) | 18.04.1966 | ||||
Wolfgang Sandhowe (bis 30.06.1985) | 14.12.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.05.1985 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.05.1985 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1985 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.06.1985 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1985 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.06.1985 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.06.1985 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.06.1985 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |