Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Lorkowski (bis 30.06.1986) | 26.02.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Helmut Schulte (bis 10.11.1987) | 14.09.1957 | ||||
Torwart | |||||
Volker Ippig (bis 30.06.1992) | 28.01.1963 | ||||
1 | Klaus Thomforde (bis 30.06.2000) | 01.12.1962 | |||
Abwehr | |||||
Reinhard Kock (bis 30.06.1989) | 04.09.1958 | ||||
Dietmar Demuth (bis 30.06.1988) | 14.01.1955 | ||||
Jürgen Roloff (bis 30.06.1987) | 04.08.1958 | ||||
Thomas Hinz (bis 30.06.1986) | 06.02.1964 | ||||
Michael Streich (bis 30.06.1986) | 17.05.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Dahms (bis 30.06.1991) | 22.12.1956 | ||||
Hans-Jürgen Bargfrede (bis 31.12.1989) | 10.03.1959 | ||||
Stefan Studer (bis 30.06.1988) | 30.01.1964 | ||||
Jens Beermann (bis 30.06.1988) | 04.05.1959 | ||||
Joachim Pawlik (bis 30.06.1986) | 1965 | ||||
Mathias Bruszies (bis 30.06.1986) | 21.05.1964 | ||||
3 | Jürgen Gronau (bis 30.06.1997) | 25.08.1962 | |||
Sturm | |||||
André Golke (bis 30.06.1991) | 15.08.1964 | ||||
Rüdiger Wenzel (bis 30.06.1990) | 03.06.1953 | ||||
Thomas Oldenburg (bis 30.06.1986) | 25.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 21.05.1986 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.05.1986 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 29.05.1986 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 05.06.1986 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.06.1986 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.06.1986 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.06.1986 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |