Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Robert Jung (bis 31.03.1987) | 19.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
Alfred Wahlen (bis 30.06.1987) | 15.11.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Plath (bis 30.06.1993) | 12.12.1961 | ||||
Matthias Schömann (bis 30.06.1992) | 14.10.1960 | ||||
Dirk Hartmann (bis 30.06.1989) | 25.06.1965 | ||||
Alfred Schömann (bis 30.06.1989) | 02.06.1959 | ||||
Thomas Streit (bis 30.06.1987) | 24.06.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Reimund Brittner (bis 30.06.1994) | 10.01.1963 | ||||
Herbert Herres (bis 30.06.1990) | 12.03.1959 | ||||
Heinrich Irmisch (bis 30.06.1989) | 17.12.1956 | ||||
Werner Kartz (bis 30.06.1987) | 06.12.1956 | ||||
Michael Rütt (bis 30.06.1987) | 12.04.1967 | ||||
Sturm | |||||
Klaus-Dieter Augst (bis 30.06.1989) | 23.07.1958 | ||||
Alfred Weyland (bis 30.06.1989) | 26.11.1959 | ||||
Klaus Toppmöller (bis 30.06.1987) | 12.08.1951 | ||||
Edgar Schmitt (bis 30.06.1987) | 29.04.1963 | ||||
Bernd Hölzenbein (ab 01.01.1986) (bis 30.06.1986) | 09.03.1946 | ||||
Thomas Reiland (bis 30.06.1986) | 18.03.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.05.1986 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.06.1986 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |