Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wilfried Kohls (bis 30.06.1986) | 12.10.1950 | ||||
Torwart | |||||
Martin Wolf (bis 30.06.1988) | 09.10.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Stefan Schummer (bis 30.06.1998) | 14.08.1964 | ||||
Achim Thiel (bis 30.06.1990) | 16.10.1962 | ||||
Reinhard Stumpf (ab 24.05.1986) (bis 30.06.1989) | 26.11.1961 | ||||
Gerd Paulus (bis 30.06.1989) | 31.12.1953 | ||||
Michael Grünewald (bis 30.06.1988) | 29.08.1958 | ||||
Frank Bartenstein (bis 30.06.1987) | |||||
Thomas Biehrer (bis 30.06.1986) | 11.07.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Knut Hahn (bis 30.06.1990) | 19.12.1964 | ||||
Stefan Walter (bis 30.06.1988) | 16.04.1964 | ||||
Stephan Jaxt (bis 30.06.1986) | 01.10.1963 | ||||
Fröhlich (bis 30.06.1986) | |||||
Sturm | |||||
Axel Brummer (bis 30.06.1991) | 25.11.1961 | ||||
Thomas Kloss (bis 30.06.1989) | 26.03.1965 | ||||
Berthold Hörst (bis 30.06.1988) | 28.11.1959 | ||||
Paul Koutsoliakos (bis 30.06.1988) | 03.07.1966 | ||||
Klaus Elbert (bis 30.06.1986) | 12.02.1960 | ||||
Martin Kubosch (bis 30.06.1986) | 01.06.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 25.05.1986 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.06.1986 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.06.1986 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |