Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Nickel (bis 18.04.1988) | 11.08.1951 | ||||
Torwart | |||||
Karsten Krannich (bis 30.06.1988) | 29.07.1965 | ||||
Thomas Richter (bis 30.06.1988) | 27.02.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Hannes Schuler (bis 30.06.1989) | |||||
Thomas Schmidt (bis 30.06.1988) | 19.09.1965 | ||||
Peter Assion (bis 30.06.1988) | 24.08.1959 | ||||
Günter Berti (bis 30.06.1988) | 31.07.1955 | ||||
Bernd Martin (bis 30.06.1986) | 10.02.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Simon (bis 30.06.1995) | 25.07.1962 | ||||
Erich Steer (bis 30.06.1989) | 28.11.1956 | ||||
Dieter Kohnle (bis 30.06.1988) | 03.04.1957 | ||||
Marcus Sorg (bis 30.06.1987) | 24.12.1965 | ||||
Kurt Kalchschmid (bis 30.06.1987) | 22.03.1958 | ||||
Gunnar Weiß (bis 31.12.1986) | 15.04.1956 | ||||
Branko Milosevic (bis 31.12.1986) | 21.08.1964 | ||||
Peter Kempa (bis 30.06.1986) | 11.07.1958 | ||||
Wolfgang Rieker (bis 30.06.1986) | 17.08.1961 | ||||
Pascal Müller (bis 30.06.1986) | 05.06.1960 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Spies (bis 30.06.1990) | 08.07.1967 | ||||
Hans-Peter Steck (bis 30.06.1989) | 12.01.1962 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1988) | 11.08.1951 | ||||
Robert Birner (bis 30.06.1986) | 16.02.1958 | ||||
Joachim Zeller (bis 30.06.1986) | 20.02.1961 | ||||
Rudi Lorch (ab 01.12.1985) (bis 30.06.1986) | 20.01.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.05.1986 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.1986 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.06.1986 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.06.1986 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |