Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Kurz (ab 01.06.1986) (bis 30.06.1986) | |||||
Václav Halama (bis 31.05.1986) | 04.11.1940 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Zander (bis 30.06.1987) | 10.08.1951 | ||||
Jaroslav Netolicka (bis 30.06.1986) | 03.03.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Aigner (bis 30.06.1989) | 04.09.1967 | ||||
Anton Schmidkunz (bis 30.06.1989) | 03.01.1963 | ||||
Zdeněk Prokeš (bis 30.06.1988) | 13.06.1953 | ||||
Jürgen Täuber (bis 30.06.1987) | 12.04.1955 | ||||
Udo Horsmann (bis 30.06.1986) | 30.03.1952 | ||||
Reiner Leitl (bis 30.06.1986) | 09.04.1960 | ||||
Gerhard Brauer (bis 30.06.1986) | 20.09.1955 | ||||
Klaus Seidel (bis 30.06.1986) | 22.09.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Renner (bis 30.06.1989) | 17.03.1967 | ||||
Detlef Bruckhoff (bis 30.06.1988) | 08.04.1958 | ||||
Joachim Goldstein (bis 30.06.1987) | 30.09.1962 | ||||
Miroslav Gerhat (bis 30.06.1986) | 28.12.1951 | ||||
Kurt Eigl (bis 30.06.1986) | 07.03.1954 | ||||
Jürgen Luginger (bis 30.06.1986) | 08.12.1967 | ||||
Sturm | |||||
Andreas Löbmann (bis 30.06.1989) | 20.02.1963 | ||||
Hans-Werner Grünwald (bis 30.06.1987) | 02.12.1963 | ||||
Andreas Peuckert (bis 30.06.1986) | 23.10.1965 | ||||
Günther Brunner (bis 30.06.1986) | 23.11.1966 | ||||
Helmut Schmitz (bis 30.06.1986) | 28.03.1956 | ||||
Jürgen Korus (bis 30.06.1986) | 14.01.1965 | ||||
Wolfgang Leitl (bis 30.06.1986) | 04.01.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 25.05.1986 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.1986 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.06.1986 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.06.1986 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.06.1986 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.06.1986 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |