Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst-Dieter Strich (bis 30.06.1988) | 08.04.1941 | ||||
Torwart | |||||
Stephan Kuhnert (bis 30.06.1999) | 07.09.1960 | ||||
Manfred Petz (bis 30.06.1995) | 05.05.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Müller (bis 30.06.1996) | 04.04.1964 | ||||
Michael Schuhmacher (bis 30.06.1993) | 20.08.1957 | ||||
Hendrik Weiss (bis 30.06.1991) | 31.07.1965 | ||||
Bernd Münch (bis 30.06.1990) | 08.11.1964 | ||||
Michael Schmitt (bis 30.06.1990) | 29.08.1960 | ||||
Colin Bell (bis 30.06.1989) | 05.08.1961 | ||||
Bert Balte (bis 30.06.1989) | 28.02.1963 | ||||
Bernd Wilhelm (bis 30.06.1988) | |||||
Ernst-Ludwig Karsch (bis 30.06.1988) | 19.12.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Becker (bis 30.06.1994) | 11.09.1962 | ||||
Patrick Mohr (bis 30.06.1991) | 29.09.1965 | ||||
Frank Haun (bis 30.06.1989) | 31.08.1967 | ||||
Marc Cooper (bis 30.06.1988) | |||||
Sturm | |||||
Norbert Hönnscheidt (bis 30.06.1992) | 03.11.1960 | ||||
Karl-Heinz Mähn (bis 30.06.1991) | 26.10.1960 | ||||
André Häuser (bis 30.06.1989) | 01.04.1965 | ||||
Saleh Al-Refae (ab 01.01.1988) (bis 31.12.1988) | |||||
Erik Kunz (bis 30.06.1988) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.05.1988 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1988 00:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1988 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.06.1988 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.06.1988 00:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.06.1988 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |