Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Detlef Pirsig (bis 30.06.1989) | 22.10.1945 | ||||
Torwart | |||||
Heribert Macherey (bis 30.06.1992) | 03.11.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Patrick Notthoff (bis 30.06.1994) | 26.02.1966 | ||||
Michael Struckmann (bis 30.06.1994) | 28.08.1964 | ||||
Oswald Semlits (bis 30.06.1990) | 07.06.1958 | ||||
Jörg Kessen (bis 30.06.1990) | 07.09.1960 | ||||
Michael Telljohann (bis 30.06.1990) | 09.03.1969 | ||||
Ralf Zils (bis 30.06.1990) | 25.05.1969 | ||||
Andreas Haremski (bis 30.06.1989) | 05.07.1958 | ||||
Karl Rohr (bis 30.06.1989) | 11.07.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Toni Puszamszies (bis 30.06.1992) | 14.08.1958 | ||||
Uwe Kober (bis 30.06.1992) | 24.04.1961 | ||||
Mike Voßnacke (bis 30.06.1990) | 03.01.1965 | ||||
Thomas Strunz (bis 30.06.1989) | 25.04.1968 | ||||
Werner Malischke (bis 30.06.1989) | 07.12.1961 | ||||
Ralf Kessen (bis 30.06.1989) | 07.09.1960 | ||||
Peter Gemein (bis 30.06.1988) | 14.09.1963 | ||||
Michael Brühl (bis 30.06.1988) | 08.10.1959 | ||||
Sturm | |||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1992) | 28.11.1953 | ||||
Michael Tönnies (bis 30.06.1992) | 19.12.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 18.05.1988 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.05.1988 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.05.1988 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1988 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1988 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.06.1988 00:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.06.1988 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.06.1988 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |