Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karsten Wettberg (bis 19.12.1989) | 10.11.1941 | ||||
Torwart | |||||
Anton Häfele (bis 30.06.1994) | 15.06.1963 | ||||
Michael Probst (bis 30.06.1989) | 20.11.1962 | ||||
Anton Schrobenhauser (bis 30.06.1988) | 09.08.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Beck (bis 30.06.1993) | 13.08.1964 | ||||
Reiner Leitl (bis 30.06.1993) | 09.04.1960 | ||||
Josef Pfluger (bis 30.06.1993) | 30.05.1961 | ||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1991) | 17.09.1956 | ||||
Karl Pflügler (bis 30.06.1991) | 09.10.1958 | ||||
Manfred Wasner (bis 30.06.1990) | 30.12.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alfred Ruthe (bis 30.06.1992) | 08.09.1961 | ||||
Manfred Bender (bis 30.06.1989) | 24.05.1966 | ||||
Christian Sedlmaier (bis 30.06.1988) | |||||
Sturm | |||||
Thomas Niklaus (bis 30.06.1993) | 24.01.1965 | ||||
Thomas Grosser (bis 30.06.1991) | 10.04.1965 | ||||
Roland Reichel (bis 30.06.1991) | 27.11.1964 | ||||
Michael Binner (bis 30.06.1989) | 04.03.1962 | ||||
Harald Weissinger (bis 30.06.1989) | |||||
Manfred Wagner (bis 30.06.1988) | 30.12.1963 | ||||
Wolfgang Proksch (bis 30.06.1988) | |||||
Klaus (bis 30.06.1988) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.05.1988 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1988 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1988 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.06.1988 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.06.1988 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.06.1988 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |