Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolf-Rüdiger Krause (bis 30.06.1988) | 07.09.1944 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Kirchhoff (bis 30.06.1990) | 03.07.1963 | ||||
Waldemar Josef (bis 30.06.1988) | 25.10.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Geiger (bis 30.06.1993) | 27.09.1960 | ||||
Uwe Otto (bis 30.06.1992) | 29.09.1962 | ||||
Ralf Kammel (bis 30.06.1990) | 08.09.1960 | ||||
Dirk Zehnpfund (bis 30.06.1988) | |||||
Mittelfeld | |||||
Heiner Pahl (bis 30.06.1992) | 27.02.1960 | ||||
Olaf Ansorge (bis 30.06.1992) | 04.06.1961 | ||||
Mathias Fiebich (bis 30.06.1991) | 08.11.1962 | ||||
Uwe Beese (bis 30.06.1989) | 19.02.1961 | ||||
Peter Ament (bis 30.06.1989) | 24.11.1957 | ||||
Jürgen Mosert (bis 30.06.1989) | 09.07.1959 | ||||
Lutz Hadrys (bis 30.06.1989) | 1962 | ||||
Jörg Kretzschmar (bis 30.06.1988) | 09.12.1964 | ||||
Werner Eichhorn (bis 30.06.1988) | 1963 | ||||
Guido Gehrmann (bis 30.06.1988) | 04.09.1967 | ||||
Sturm | |||||
Holger Fiebich (bis 30.06.1994) | 21.05.1968 | ||||
Frank Plagge (bis 30.06.1992) | 18.04.1963 | ||||
Geoffrey Payne (bis 30.06.1988) | 17.02.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 17.05.1988 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.05.1988 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1988 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 02.06.1988 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1988 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1988 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.06.1988 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.06.1988 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |