Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kurt Geinzer (ab 01.05.1988) (bis 13.04.1989) | 03.07.1948 | ||||
Torwart | |||||
Claus Reitmaier (bis 30.06.1989) | 17.03.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Löhr (bis 30.06.1992) | 01.09.1959 | ||||
Michael Sandt (bis 30.06.1992) | 16.12.1967 | ||||
Andrzej Banasik (bis 30.06.1989) | 17.05.1958 | ||||
Uwe Kramer (bis 30.06.1989) | 18.07.1963 | ||||
Karl-Heinz Schmitt (bis 30.06.1989) | 30.09.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Gramminger (bis 30.06.1990) | 08.07.1966 | ||||
Hans-Peter Knecht (bis 30.06.1990) | 12.04.1960 | ||||
Uwe Höfer (bis 30.06.1989) | 21.07.1959 | ||||
Matthias Imhof (bis 30.06.1989) | 25.05.1968 | ||||
Ingo Aulbach (bis 30.06.1989) | 05.08.1962 | ||||
Michael Bachmann (bis 30.06.1989) | 30.09.1968 | ||||
Sturm | |||||
Markus Schäfer (bis 30.06.1990) | 16.04.1963 | ||||
Dieter Lindenau (bis 30.06.1989) | 09.03.1963 | ||||
Bogusław Skiba (bis 30.06.1989) | 16.11.1960 | ||||
Peter Loontiens (bis 30.06.1988) | 16.09.1958 | ||||
Josef Sarroca (bis 30.06.1988) | 12.08.1960 | ||||
29 | Janis Häuser (bis 30.06.2016) | 12.07.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.05.1988 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1988 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.06.1988 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.06.1988 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.06.1988 00:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.06.1988 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |