Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Mrosko (bis 30.06.1989) | 11.10.1946 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Asche (bis 30.06.1989) | 01.02.1960 | ||||
Stefan Bürger (bis 30.06.1989) | 21.12.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Jan Schindelmeiser (bis 30.06.1989) | 17.12.1963 | ||||
Matthias Holzenkamp (bis 30.06.1989) | 31.07.1965 | ||||
Carsten Meyer (ab 07.07.1988) (bis 30.06.1989) | |||||
Volker Schmidt (bis 30.06.1989) | |||||
Mittelfeld | |||||
Olaf Niemeyer (bis 30.06.1993) | 22.04.1966 | ||||
Hans-Joachim Pilz (bis 30.06.1989) | 19.06.1959 | ||||
Andreas Wolff (bis 30.06.1989) | 21.08.1967 | ||||
Ðorđe Ćurčić (bis 30.06.1989) | 15.12.1956 | ||||
Lutz Lillig (bis 30.06.1989) | 03.07.1962 | ||||
Andreas Reinke (bis 30.06.1989) | 03.01.1963 | ||||
Stefan Porde (bis 30.06.1989) | 29.10.1963 | ||||
Ulrich Wilke (bis 30.06.1989) | 26.05.1965 | ||||
Sturm | |||||
Rüdiger Schulz (bis 30.06.1996) | 19.04.1963 | ||||
Stephan Köppe (bis 30.06.1989) | 12.01.1963 | ||||
Torsten Köppe (bis 30.06.1989) | 25.09.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 17.05.1989 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.05.1989 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.05.1989 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.1989 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1989 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.06.1989 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.06.1989 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.06.1989 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |