Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Horsch (bis 30.06.1989) | 12.10.1948 | ||||
Torwart | |||||
Dirk Winter (bis 30.06.1990) | 18.12.1965 | ||||
Ralf Mester (bis 30.06.1989) | |||||
Abwehr | |||||
Thomas Knauer (bis 30.06.1994) | 02.02.1964 | ||||
Jörg Silberbach (bis 30.06.1993) | 08.03.1965 | ||||
Bennie Brinkman (bis 30.06.1992) | 01.11.1963 | ||||
Frank Vollmer (bis 30.06.1990) | 28.07.1964 | ||||
Christoph Stech (bis 30.06.1989) | 01.08.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Reinhard Geise (bis 30.06.1993) | 17.10.1969 | ||||
Ulli Gäher (bis 30.06.1991) | 06.01.1962 | ||||
Dirk Bremser (bis 30.06.1990) | 01.10.1965 | ||||
Alfons Beckstedde (bis 30.06.1990) | 13.03.1962 | ||||
Jürgen Koop (bis 30.06.1990) | 28.01.1961 | ||||
Maik Thiemann (bis 30.06.1990) | 23.09.1966 | ||||
David Bennett (bis 30.06.1989) | 1961 | ||||
Justus Stech (bis 30.06.1989) | |||||
Holger Drewes (bis 30.06.1989) | |||||
Helmut Gorka (bis 30.06.1989) | 13.04.1960 | ||||
Christos Orkas (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1989) | 25.08.1965 | ||||
Sturm | |||||
Guido Fleige (bis 30.06.1992) | 07.05.1964 | ||||
Ludger Pickenäcker (bis 30.06.1990) | 08.02.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.05.1989 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.05.1989 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.05.1989 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.1989 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.06.1989 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.06.1989 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.06.1989 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.06.1989 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |