Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Volker Finke (bis 09.10.1990) | 24.03.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Achim Sarstedt (bis 30.06.1991) | 02.10.1959 | ||||
Torwart | |||||
Stefan Beneking (bis 30.06.1992) | 24.05.1969 | ||||
Holm Mauritz (bis 30.06.1991) | 25.04.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Vogel (bis 30.06.1992) | 01.03.1967 | ||||
Karl Eggestein (bis 30.06.1991) | 11.01.1963 | ||||
Stefan Gähle (bis 30.06.1991) | 17.11.1969 | ||||
Joachim Trautmann (bis 30.06.1991) | 16.08.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dirk Spannuth (bis 30.06.1992) | 16.08.1967 | ||||
Andjelko Urošević (bis 30.06.1992) | 01.04.1968 | ||||
Joachim Gehrmann (bis 30.06.1991) | 15.05.1965 | ||||
Lars-Peter Beike (bis 30.06.1991) | 05.11.1963 | ||||
Andreas Zindler (bis 30.06.1991) | 07.01.1965 | ||||
Bernd Bodnariuk (bis 30.06.1990) | 29.01.1966 | ||||
Christian Greiner (bis 30.06.1990) | 16.12.1968 | ||||
Dirk Kellermann (ab 11.07.1988) (bis 30.06.1989) | |||||
Sturm | |||||
Dino Capocchiano (bis 30.06.1989) | 16.08.1965 | ||||
Uwe Puppel (bis 30.06.1989) | 23.12.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 17.05.1989 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.05.1989 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.05.1989 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.05.1989 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1989 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.06.1989 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.06.1989 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.06.1989 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |