Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Lorant (bis 30.06.1990) | 21.11.1948 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Müller (bis 30.06.1991) | 24.12.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Oliver Wölfling (bis 30.06.1992) | 07.09.1967 | ||||
Martin Halbig (bis 30.06.1991) | 26.08.1965 | ||||
Werner Köhler (bis 30.06.1991) | 09.11.1960 | ||||
Rüdiger Mauder (bis 30.06.1991) | 20.04.1963 | ||||
Jens Schürer (bis 30.06.1991) | 25.09.1963 | ||||
Werner Göbel (bis 30.06.1990) | |||||
Mittelfeld | |||||
Elmar Drenkard (bis 30.06.1991) | 17.02.1960 | ||||
Rudolf Gürtler (bis 30.06.1991) | 10.03.1965 | ||||
Bernd Häcker (bis 30.06.1991) | 13.07.1961 | ||||
Georg Hetzelt (bis 30.06.1991) | 07.12.1965 | ||||
Carsten Weiß (bis 30.06.1991) | 29.01.1962 | ||||
Keller (bis 30.06.1990) | |||||
Sturm | |||||
André Kulke (ab 01.05.1990) (bis 30.06.1997) | 21.01.1971 | ||||
Horst Derra (bis 30.06.1991) | 18.07.1967 | ||||
Joachim Reuß (bis 30.06.1991) | 12.06.1967 | ||||
Ralf Sträßer (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1990) | 20.06.1958 | ||||
Bernhard Winkler (bis 30.06.1990) | 24.06.1966 | ||||
Erwin Albert (bis 30.06.1990) | 27.03.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.05.1990 18:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.05.1990 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.06.1990 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.06.1990 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1990 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.1990 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |