Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Strack (bis 30.06.1990) | 22.03.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolfgang Geiger (bis 30.06.1990) | 29.10.1957 | ||||
Torwart | |||||
Henning Hansen (bis 30.06.1993) | 07.09.1970 | ||||
Manfred Vöhringer (bis 30.06.1992) | 02.10.1989 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schwend (bis 30.06.1999) | 11.06.1969 | ||||
Jürgen Schnizler (bis 30.06.1993) | 30.11.1962 | ||||
Jürgen Schaich (bis 30.06.1992) | 01.12.1958 | ||||
Helmar Grieswald (bis 30.06.1991) | 23.11.1964 | ||||
Thomas Bauer (bis 30.06.1991) | 07.03.1966 | ||||
Volker Ruoff (bis 30.06.1990) | 26.12.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Markus Pleuler (bis 30.06.1994) | 10.05.1970 | ||||
Otmar Rösch (bis 30.06.1991) | 26.08.1961 | ||||
Oliver Müller (bis 30.06.1991) | 11.04.1967 | ||||
Hermann Rudolf (bis 30.06.1991) | 07.10.1960 | ||||
Jörg Spannenberger (bis 30.06.1991) | 13.12.1965 | ||||
Pascal Müller (bis 30.06.1991) | 05.06.1960 | ||||
Necmettin Inan (bis 30.06.1991) | 07.09.1970 | ||||
Wolfram Bauer (bis 30.06.1990) | 04.10.1963 | ||||
Sturm | |||||
Björn Roth (bis 30.06.1992) | 14.01.1971 | ||||
Klaus Weiss (bis 30.06.1992) | 03.06.1965 | ||||
Thomas Jäger (bis 30.06.1990) | 17.10.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.05.1990 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.1990 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.06.1990 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.06.1990 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1990 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.1990 15:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |