Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolfgang Jerat (ab 29.05.1990) (bis 30.06.1992) | 09.02.1955 | ||||
Dieter Tartemann (bis 28.05.1990) | 06.05.1945 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Albracht (bis 30.06.1994) | 30.11.1963 | ||||
Christian Rothkopf (bis 30.06.1991) | 19.05.1972 | ||||
Frank Hölken (bis 30.06.1990) | 01.08.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Rudi Müller (bis 30.06.1993) | 28.09.1960 | ||||
Kurt Balewski (ab 07.09.1989) (bis 30.06.1993) | 05.06.1958 | ||||
Mátyás Jurácsik (bis 30.06.1993) | 01.10.1960 | ||||
Jürgen Menzler (bis 30.06.1990) | 02.01.1959 | ||||
Meric Yavuz (bis 30.06.1990) | 02.08.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Pröpper (bis 30.09.1993) | 04.08.1970 | ||||
Hans-Werner Reif (bis 30.06.1993) | 03.12.1964 | ||||
Michael Kentschke (bis 30.06.1992) | 10.06.1965 | ||||
Pascal Notthoff (bis 30.06.1991) | 27.04.1963 | ||||
Milan Nikolic (bis 30.06.1990) | 29.07.1959 | ||||
Uwe Fecht (bis 30.06.1990) | 21.06.1959 | ||||
Frank Bohne (bis 30.06.1990) | 22.08.1964 | ||||
Ralph Gülden (bis 30.06.1990) | 21.08.1966 | ||||
Andreas Köhler (bis 30.06.1990) | 05.06.1963 | ||||
Stephan Zander (bis 30.06.1990) | 09.10.1965 | ||||
Sturm | |||||
Frank Kremer (bis 30.06.1992) | 01.09.1960 | ||||
Sven Kaiser (bis 30.06.1991) | 15.03.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.05.1990 18:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 24.05.1990 19:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.1990 15:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.05.1990 19:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.06.1990 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1990 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 14.06.1990 19:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.1990 15:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |