Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Brand (bis 30.06.1991) | 01.01.1946 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kuppig (bis 30.06.1993) | 01.05.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Lebong (bis 30.06.1996) | 26.02.1962 | ||||
Heiko Walle (bis 30.06.1994) | 26.10.1969 | ||||
Joachim Brehmer (bis 30.06.1993) | 23.04.1961 | ||||
Frank Walle (bis 30.06.1993) | 26.10.1969 | ||||
Werner Jakobs (bis 30.06.1991) | 06.01.1967 | ||||
Stefan Bruckmann (bis 30.06.1991) | 13.02.1965 | ||||
Sven Christians (bis 30.06.1991) | 28.01.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Frank Gießelmann (bis 30.06.1996) | 11.12.1964 | ||||
Frank Süs (bis 30.06.1995) | 04.12.1969 | ||||
Uwe Grub (bis 30.06.1993) | 25.01.1961 | ||||
Martin Fiannaca (bis 30.06.1993) | 28.02.1963 | ||||
Jay Jay Okocha (bis 30.06.1992) | 14.08.1973 | ||||
Gerald Klein (bis 30.06.1992) | 06.09.1961 | ||||
Frank Müller (bis 30.06.1991) | 02.08.1964 | ||||
Sturm | |||||
Guido Cullmann (bis 30.06.1994) | 23.10.1969 | ||||
Thomas Schäfer (bis 30.06.1993) | 24.02.1964 | ||||
Christoph Mees (bis 30.06.1992) | 01.06.1965 | ||||
Klaus Müller (bis 30.06.1992) | 14.06.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.05.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.05.1991 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.06.1991 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |