Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eckhard Düwiger (bis 18.10.1991) | 01.02.1947 | ||||
Torwart | |||||
Detlef Zimmer (bis 30.06.1992) | 27.08.1953 | ||||
Hendrik Fichtenau (bis 30.06.1992) | 19.04.1972 | ||||
Jörn Dahms (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1991) | 11.06.1961 | ||||
Dirk Dittrich (bis 30.06.1991) | 02.06.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Sylvio Demuth (bis 30.06.1996) | 22.05.1963 | ||||
Dietmar Bletsch (bis 30.06.1994) | 18.06.1964 | ||||
Falk Zschiedrich (bis 30.06.1993) | 05.09.1961 | ||||
Helmut Gabriel (bis 30.06.1992) | 03.10.1968 | ||||
Christoph Ringk (bis 30.06.1992) | 14.03.1960 | ||||
Marco Ziem (bis 30.06.1991) | 25.11.1966 | ||||
Frank Albrecht (bis 30.06.1991) | 28.08.1967 | ||||
Christian Beeck (bis 30.09.1990) | 18.12.1971 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Lindner (bis 30.06.2001) | 15.07.1962 | ||||
Jan Voß (bis 30.06.1994) | 26.09.1963 | ||||
Guido Naumann (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1993) | 14.04.1968 | ||||
Eberhard Janotta (bis 30.06.1992) | 14.12.1961 | ||||
Steffen Freund (bis 30.06.1991) | 19.01.1970 | ||||
Timo Lange (bis 30.06.1991) | 19.01.1968 | ||||
Jens Pfahl (bis 30.06.1991) | 16.09.1960 | ||||
Roland Gumtz (bis 30.06.1991) | 03.11.1958 | ||||
Uwe Schulz (bis 30.06.1991) | 06.12.1960 | ||||
Sturm | |||||
Roy Präger (bis 30.06.1992) | 22.09.1971 | ||||
Frank Jeske (bis 30.06.1991) | 07.02.1960 | ||||
Jörg Blüthmann (bis 30.06.1991) | 02.09.1965 | ||||
Andreas Vogler (bis 30.06.1991) | 05.02.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 05.06.1991 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1991 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.06.1991 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 18.06.1991 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.06.1991 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |