Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Detlef Pirsig (bis 25.03.1993) | 22.10.1945 | ||||
Torwart | |||||
André Stocki (bis 30.06.1998) | 31.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Viktor Bridaitis (bis 30.06.2001) | 18.05.1965 | ||||
Sigitas Jakubauskas (bis 30.06.1999) | 29.12.1958 | ||||
Zdenko Kosanovic (bis 30.06.1994) | 13.05.1963 | ||||
Frank Kayser (bis 30.06.1991) | 24.09.1964 | ||||
Uwe Freitag (bis 30.06.1991) | 15.02.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Gemein (bis 30.06.1996) | 14.09.1963 | ||||
Martin Tilner (bis 30.06.1994) | 01.02.1964 | ||||
Michael Griehsbach (bis 30.06.1993) | 28.09.1961 | ||||
Carsten Pröpper (bis 30.06.1993) | 20.10.1967 | ||||
Hans-Jürgen Schmidt (bis 30.06.1993) | 19.03.1965 | ||||
Ralf Kessen (bis 30.06.1992) | 07.09.1960 | ||||
Achim Grün (bis 30.06.1991) | 03.01.1967 | ||||
Thomas Grabienski (bis 30.06.1991) | |||||
Sturm | |||||
André Kröning (bis 30.06.1993) | 23.10.1962 | ||||
Stanislav Tamulevicius (bis 30.06.1991) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 15.05.1991 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.05.1991 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1991 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1991 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 06.06.1991 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.06.1991 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.06.1991 00:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |