Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Ulrich Thomale (bis 30.06.1992) | 06.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
Zoran Zeljko (bis 30.06.1992) | 17.10.1968 | ||||
1 | Thomas Kneuer (bis 30.06.1997) | 26.03.1963 | |||
Abwehr | |||||
Matthias Weise (ab 10.07.1990) (bis 30.06.1991) | 19.06.1969 | ||||
2 | Jörg Müller (bis 30.06.1991) | 21.07.1958 | |||
3 | Bodo Schmidt (bis 30.06.1995) | 09.07.1965 | |||
4 | Mario Deppe (bis 30.06.1998) | 31.08.1968 | |||
5 | Jerzy Matys (bis 30.06.1997) | 25.11.1961 | |||
Mittelfeld | |||||
Thomas Freudenstein (bis 30.06.2001) | 28.04.1962 | ||||
Michael Drube (bis 30.06.1992) | 22.10.1962 | ||||
Lars Findler (bis 30.06.1991) | 20.02.1970 | ||||
Igoris Pankratjevas (bis 30.06.1991) | 09.08.1964 | ||||
2 | Thomas Schmidt (bis 30.06.1992) | 28.09.1964 | |||
3 | Kai-Uwe Schnell (bis 30.06.1991) | 14.12.1967 | |||
8 | Claus Schäfer (bis 30.06.1991) | 08.09.1967 | |||
11 | Frank Höhle (bis 31.12.1997) | 27.12.1966 | |||
Sturm | |||||
Ralph Kistner (bis 30.06.1996) | 26.04.1967 | ||||
Stefan Mies (bis 30.06.1991) | 28.10.1965 | ||||
6 | Paul Koutsoliakos (bis 30.06.1991) | 03.07.1966 | |||
9 | Dirk Schmelting (bis 30.06.1992) | 14.11.1966 | |||
10 | Carsten Lakies (bis 30.06.1992) | 08.01.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.05.1991 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.05.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1991 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |