Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Sundermann (ab 28.05.1991) (bis 30.06.1993) | 25.01.1940 | ||||
Gunter Böhme (bis 27.05.1991) | 30.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Maik Kischko (bis 30.06.1997) | 07.07.1966 | ||||
Ingo Saager (bis 30.06.1995) | 26.11.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Matthias Lindner (bis 30.06.1997) | 05.10.1965 | ||||
Frank Edmond (bis 30.06.1996) | 23.12.1966 | ||||
Torsten Kracht (bis 30.06.1993) | 04.10.1967 | ||||
Rico Pellmann (bis 30.06.1993) | 08.10.1970 | ||||
Detlef Müller (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1992) | 05.09.1960 | ||||
Steffen Hammermüller (bis 30.06.1992) | 25.06.1966 | ||||
Ronald Kreer (bis 30.06.1992) | 10.11.1959 | ||||
Frank Bremmert (bis 30.06.1991) | 07.01.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Trommer (bis 30.06.2004) | 29.03.1964 | ||||
Matthias Liebers (bis 30.06.1996) | 22.11.1958 | ||||
Dirk Anders (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1994) | 26.09.1966 | ||||
Uwe Bredow (bis 30.06.1994) | 22.08.1961 | ||||
Jörg Engelmann (ab 25.10.1990) (bis 30.06.1994) | 04.09.1963 | ||||
Jörg Wunderlich (bis 30.06.1992) | 09.06.1962 | ||||
Mario Nickeleit (bis 30.06.1991) | 30.09.1969 | ||||
Stefan Marx (bis 31.12.1990) | 29.09.1969 | ||||
Frank Kerper (bis 31.12.1990) | 13.08.1963 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Rische (bis 03.12.1995) | 30.10.1970 | ||||
Bernd Hobsch (bis 31.12.1992) | 07.05.1968 | ||||
Didier Six (bis 30.06.1992) | 21.08.1954 | ||||
Damian Halata (bis 30.06.1992) | 08.08.1962 | ||||
Jarosław Jedynak (bis 30.06.1991) | 24.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 05.06.1991 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1991 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1991 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.06.1991 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.06.1991 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.06.1991 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |