Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Menzel (bis 30.06.1991) | |||||
Torwart | |||||
Jörg Hoßbach (bis 30.06.1996) | 13.11.1964 | ||||
Uwe Bullmann (bis 30.06.1992) | 22.12.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Geiger (bis 30.06.1993) | 27.09.1960 | ||||
Uwe Otto (bis 30.06.1992) | 29.09.1962 | ||||
Gianni Lazzara (bis 30.06.1991) | 22.04.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Silviu Vuia (bis 30.06.1993) | 31.05.1963 | ||||
Heiner Pahl (bis 30.06.1992) | 27.02.1960 | ||||
Olaf Ansorge (bis 30.06.1992) | 04.06.1961 | ||||
Carlos Tavares (bis 30.06.1992) | 06.09.1969 | ||||
Michael Endrikat (bis 30.06.1991) | 20.04.1964 | ||||
Oliver Schwarz (bis 30.06.1991) | 16.12.1970 | ||||
Gültekin Gültas (bis 30.06.1991) | 20.08.1970 | ||||
Ralf Wilhelm (bis 30.06.1991) | 17.10.1960 | ||||
Ralf Elsner (bis 30.06.1991) | 28.05.1969 | ||||
Mathias Fiebich (bis 30.06.1991) | 08.11.1962 | ||||
Sturm | |||||
Holger Fiebich (bis 30.06.1994) | 21.05.1968 | ||||
Frank Plagge (bis 30.06.1992) | 18.04.1963 | ||||
Patrick Evers (bis 30.06.1992) | 08.01.1973 | ||||
Rainer Kirschning (bis 30.06.1991) | 28.09.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 15.05.1991 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1991 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.05.1991 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1991 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.1991 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.06.1991 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1991 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.06.1991 00:00 Uhr |
5 : 3 |
Schema Vergleich |